|
Archivplansuche
Österreichisches Staatsarchiv
Allgemeines Verwaltungsarchiv
Archiv der Republik (1918-)
Finanz- und Hofkammerarchiv (1170 - 1918)
Haus-, Hof- und Staatsarchiv
Reichsarchive (14. Jh. (ca.)-19. Jh. (ca.))
Diplomatie und Außenpolitik vor 1848 (-1848)
Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918 (1848-1918)
Habsburgisch-Lothringische Hausarchive (12. Jh.-1918)
Kabinettsarchiv (1523-1918)
Alte Kabinettsakten (1523-1828)
Kaiser-Franz-Akten (1702-1878)
Vertrauliche Akten (1744-1834)
Bittschriften (Sekretariat der Kaiserin Karoline Auguste) (1816-1831)
Zentralinformationsprotokolle (1834-1848)
Kabinettskanzlei (1683-1918)
Kabinettskanzleiakten (1802-1848)
Kabinettskanzlei Vorträge (1848-1918)
Österreichische Ministerratsprotokolle (1848-1866)
Ungarische Ministerratsprotokolle (1867-1918)
Kurrentbillete bzw. Handbillete (1763-1918)
Separatakten und Separatbillete (1848-1918)
Korrespondenzakten (1852-1918)
Bittschriften der Kabinettskanzlei (1803.01-1918)
Protokolle und Indices der Kabinettskanzlei (1764-1866)
Geheimakten (1802-1878)
Varia der Kabinettskanzlei (1683-1918)
Direktionsakten (1807-1920)
Organisationsakten (1702-1907 (ca.))
Kabinettskassa (Akten und Rechnungen) (1803-1918)
Nachlässe der Kabinettskanzlei (1736-1865)
Baldacci, Anton von (1762-1841) (1801-1806)
Braun, Adolf (1818-1904) (1866)
Gervay, Sebastian Joseph (+1846) (1842-1843)
Karl, Erzherzog (1802-1805)
Kaunitz-Rietberg, Wenzel Anton von (1711-1794) (1760-1769)
Keeß, Franz Georg von (1747-1799) (1770-1796)
Kempen von Fichtenstamm, Johann (1793-1863) (1813-1864)
Khevenhüller-Metsch, Johann Josef Fürst (1706-1776) (1752-1764)
Kolbielski (Glave-Kolbielski), Karl Friedrich (1752-1831) (1783-1831)
Kolowrat-Liebsteinsky, Franz Anton (1778-1861) (1842-1848)
Kolowrat-Krakowsky, Leopold (1727-1809) (1741-1808)
Kressel, Franz Karl von (1720-1801) (1777)
Kübeck, Karl Friedrich von (1780-1855) (1798-1854)
Latour, Maximilian Graf (1737-1806) (1787.08.08-1811)
Ludwig, Erzherzog (1784-1864) (1803-1848)
Nenny (Neny), Cornelius von (1718-1776) (1763-1775)
Pergen, Johann Anton Graf (1725-1814) (1764-1790)
Pfleger, Anton von (1748-1820) (1736)
Pilgram, Johann Baptist von (1780-1861) (1809)
Rainer, Erzherzog (1783-1853) (1801-1844)
Reichenstein, Franz Leonhard von (1819-1880) (1863-1865)
Reviczky, Adam Graf (1786-1862) (1825-1847)
Zinzendorf, Ludwig Graf (1721-1780) und Karl Graf (1739-1813) (1752-1813)
Akten (1782-)
Handschriften (k.A.)
1 Instruktionen (1717.12.30-1766.08.20)
2a Mechanische Organisation der Hofstellen (1768.06.29-1770.01.25)
2b Einrichtung der Hofstellen von anno 1761-1771, Teil I (1753-1762)
2c Einrichtung der Hofstellen von anno 1761-1771, Teil II (1752-1765)
3 Einrichtung der Hofstellen von anno 1761-1771, Teil III (1765.11.23-1769)
4 Einrichtung der Hofstellen von anno 1761-1771, Teil IV (1717.12.30-1772.01.10)
5 Personalia 3, Chambre Aulique de Comptes (Hofrechenkammer), Conseil d´État des affaires internes (Staatsrat in inneren G... (1792-1808.04.13)
6 Hofstellen (Organisation, Beamte, deren Besoldungen und Pensionen; Maßregeln gegen das Schuldenmachen) (1718-1808.01.18)
7 Direction éphémère du Conseil d´État pour les affaires internes 1808-1809 (Kurzfristige Leitung des Staatsrats in innere... (1804.06.09-1810.05.22)
8 Direction éphémère du Conseil d´État pour les affaires internes 1808-1809 (Kurzfristige Leitung des Staatsrats in innere... (1807.12.02-1810.05.04)
8-1 Entwurf eines Schreibens an den Kaiser (1808.01.10)
8-2 Bemerkungen über den Inhalt der zwei an mich (Karl Zinzendorf) erlassenen Kabinettsschreiben (1808)
8-3 197 Exhibiten (1808.06.01-1808.06.15)
8-4 Wieviele waren unter denselben (den unter 8-3 angeführten Geschäftsstücken des Staatsrats) zum Vortrag in Konferenzen ge... (1808)
8-5 Rückstände vom 31.5.1808 (1808.06)
8-6 Einteilung derselben (Aktenrückstände, siehe 8-5), Note an Erzherzog Rainer (1808)
8-7 Referat des Präsidenten Schittlersberg (1808.06)
8-8 Verzeichnis der noch unbearbeiteten staatsrätlichen Stücke 1808 (1808.06)
8-9 Referat des Staatsrats Graf Chorinsky (1808.06)
8-10 Bemerkungen zur Staatsratsinstruktion vom 17.10.1792 (1808.06.13)
8-11 Bemerkungen zur Instruktion der Staatsratskanzlei und -Registratur vom 3.11.1792 (1808.06.17)
8-12 Bemerkungen über die Instruktion für den Staats- und Konferenzrat im Inneren vom 4.1.1807 (1808.06.19)
8-13 Bemerkungen des Staatsrats von Ratschky zu der staatsrätlichen Instruktion vom Jahr 1792 (1808.06.23)
8-14 Departement des Staatsrats Grohmann (1808.06.24-1808.07.01)
8-15 Von dem Departement des Staatsrats Lorenz unerledigte Stücke (1808.06.23)
8-16 Unausgearbeitete Stücke in dem Departement des Staatsrats Bedekovics, bis 23.6.1808 (1808.06)
8-17 Unausgearbeitete Stücke vom Departement des Staatsrats von Pfleger (1808.06)
8-18 Gegenstände im Departement des Staatsrats Bedekovics (1808.06)
8-19 Ad votandum rückständige Stücke am 24.6.1808 (1808.06.24)
8-20 In den Händen des Kaisers befindliche Stücke aus dem Referat des Staatsrats Schittlersberg von 1805 bis Mai 1808 (1808.06)
8-21 Verzeichnis der sich in den Händen des Kaisers befindlichen Stücke aus dem Departement des Staatsrats Graf Chorinsky (1808.06)
8-22 Noch unbearbeitete Stücke des Staatsrats Chorinsky (1808.06)
8-23 Departement des Staatsrats von Ratschky (1808.06)
8-24 Aktenrückstände bei Staatsrat von Ratschky vom 2.7.1808 (1808.07)
8-25 Über mehrere staatsrätliche Aktenstücke, welche beim Kaiser bisher noch unerledigt blieben (zusammen 64 Stück) (1808.06)
8-26 Fünf nachträglich zur Konferenz bestimmte Vorträge höchst wichtigen Inhalts (1808.06)
8-27 Gedanken des Grafen Chorinsky über die mögliche Verminderung der Geschäfte beim Staatsrat (1808.06.25)
8-28 Graf Rottenhan, Präsident der Obersten Justizstelle, erinnert an 70 seinige Vorträge, die noch unerledigt sind (1808)
8-29 Nähere Details über drei der 70 unerledigten Vorträge Rottenhans (siehe 8-28) (1808)
8-30 Vortrag Rottenhans über die Frage, wie in Hinsicht der in einem durch die Friedensschlüsse an eine fremde Macht überlass... (1807.12.02)
8-31 Vortrag von Rottenhan, mit dem Gesuch der Bankiers Geymüller und Co. um Aufhebung des Fideikommissbandes zweier Obligati... (1807.12.09)
8-32 Vortrag von Rottenhan mit dem dringenden Antrag, die vorherigen beiden Vorträge (siehe 8-30 und 8-31) zu erledigen (1808.05.04)
8-33 Moriz von Hönigshofen, Großhändler, bittet wiederholt um baldige Erledigung der landrechtlichen Anfrage wegen Umschreibu... (1808)
8-34 Ausweis über die im Jahr 1807 in Stiftungen und Stipendienangelegenheiten in das Büro von Staatsrat Lorenz gelangten 186... (1808)
8-35 Auszüge einiger in diesen Angelegenheiten (Stiftungen und Stipendien, siehe 8-34) im Jahr 1807 zum Staatsrat gelangten V... (1808)
8-36 Skizze zu einem Vortrag an den Kaiser (1808)
8-37 Inhalt zweier Handbillets (1808)
8-38 Im Kabinett unerledigt gebliebene 14 Aktennummern (1808)
8-39 Diverse kaiserliche Handschreiben und Resolutionen, wovon eines die Absonderung eines eigenen Komitees aus dem Staatsrat... (1808.05-1808.07)
8-40 Ein förmlicher Finanzplan sei durch den Staatsrat Stahl zu bearbeiten nach Inhalt des Kabinettsscheibens aus Laxenburg v... (1808.07)
8-41 Kabinettsschreiben, mit dem Graf O´Donell an der Stelle des Grafen Zichy zum Kammerpräsidenten, Graf Zichy zum Staats- u... (1808.08.26)
8-42 Graf Stadion teilt aus Pressburg einige Staatsschriften mit, das Großherzogtum Würzburg und Baden und das Königreich Bay... (1808.08.26)
8-43 Staats- und Konferenzrat Semsey wird an der Stelle des von Szecsen Präsident der Ungarischen Kammer; Stephan Aczel wird ... (1808)
8-44 Obersthofmeister Fürst Trautmannsdorf teilt mit, dass Generalhofbaudirektor Freiherr von Struppi mit seinem ganzen Gehal... (1808.12.22)
8-45 Note des Hofkammerpräsidenten Graf O´Donel über die Geschäftsreisen der Staats- und Konferenzräte im Jahr 1808 (1809.02.02)
8-46 Kabinettssschreiben, mit dem der Kaiser für den Fall eines Krieges den Staatsminister Graf Zichy zum Armeeminister ernen... (1809.02.16)
8-47 Obersthofmeister Fürst Trautmannsdorf teilt mit, dass der Präfekt der Hofbibliothek, Maria Freiherr von Carnea Steffaneo... (1809.02.16)
8-48 Fürst Trautmannsdorf erinnert, dass Graf Öttingen-Wallerstein zum Präsidenten der Obersten Justizstelle ernannt worden s... (1809.03.12)
8-49 Staats- und Konferenzminister Graf Chorinsky wird außerhalb des Staatsrats verwendet und zur nötigen Aushilfe der Hofrat... (1809.03)
8-50 Erzherzog Rainer macht bekannt, dass der Kaiser ihn während seiner Abwesenheit zum Stellvertreter an der Spitze einer De... (1809.04.07)
8-51 Graf Stadion übermittelt 100 gedruckte Exemplare der auf höchsten Befehl bei der Abreise des Kaisers erlassenen Kundmach... (1809.04.08)
8-52 Kabinettsschreiben von Erzherzog Rainer, dass der Kaiser den Staatsminister Graf Chotek während seiner Abwesenheit zum H... (1809.05.03)
8-53 Noten an den Kaiser vom 15.7., 22.7. und 13.8.1809 (1809.07.15-1809.08.13)
8-54 Der ständische Verordnete Freiherr von Bartenstein beantragt die Ausgabe von Steuerscheinen zur Befriedigung der täglich... (1809.09.08)
8-55 Graf Wrbna teilt aus Dotis mit, dass der Kaiser die Leitung der auswärtigen Geschäfte dem Staatsminister Graf Metternich... (1809.10.08)
8-56 Vortrag betreffend die Witwe Apollonia Drnkentheis (1809.07.30)
8-57 Das französische Gouvernement übersendet einen Hozlieferungskontrakt auf 40.000 Klafter binnen 6 Monaten (1809.10)
8-58 Kabinettsschreiben aus Pressburg, dass der Kaiser gesonnen sei, dem Staatsrat eine andere Verfassung zu geben und den Gr... (1809.12.07)
8-59 Karl Zinzendorf verliert das bisherige Quartiergeld (1810.04.19)
8-60 Note des Kammerpräsidenten Graf O´Donnel, dass das Universalkameralzahlamt den Auftrag erhalte, jene 18.531 Gulden und 5... (1810.03.04)
8-60 Exhibitenprotokoll beim Staats- und Konferenzrat in inländischen Angelegenheiten Nr. 1989 bis Nr. 4777 ex 1908 (1809.06.01-1809.12.31)
8-61 Exhibitenprotokoll beim Staats- und Konferenzrat in inländischen Angelegenheiten Nr. 1 bis Nr. 1447 ex 1810 (1810.01.01-1810.05.04)
9 fehlt (keine Angabe)
10 Memoire über die Hofrechenkammer, verfasst von Johann Mathias Puchberg (Puechberg), Hofrat der k.k. Rechenkammer (1773)
11 Aufhebung der Rechenkammer, Teil I (1756.08.09-1773.01.12)
12 Aufhebung der Rechenkammer, letzter Status, Teil II (1769.12.12-1772.12.16)
13 Chambre Aulique de Comptes (Hofrechenkammer), Teil 1 (1781-1790)
14 Chambre Aulique de Comptes jusqu´a la fin de 1792 (Hofrechenkammer bis Ende 1792), Teil 2 (1782.04.02-1793)
15 Chambre Aulique de Comptes et Controle General 1793-1797 (Hofrechenkammer und Oberste Staatskontrolle 1793-1797), Teil 3 (1793-1797)
16 C. Hofrechenkammer
17 D. Allgemeine Finanzvorschläge - FEHLT seit 1945 (18. Jh.)
18 D. Allgemeine Finanzvorschläge
19 D. Allgemeine Finanzvorschläge
20 D. Allgemeine Finanzvorschläge
21 D. Allgemeine Finanzvorschläge
22 D. Allgemeine Finanzvorschläge
23 D. Allgemeine Finanzvorschläge, mit dem Titel: "Beantwortung der 6 Fragen" (keine Angabe)
24 D. Allgemeine Finanzvorschläge - FEHLT seit 1945 (18. Jh.)
25 D. Allgemeine Finanzvorschläge - FEHLT seit 1945 (18. Jh.)
26 D. Allgemeine Finanzvorschläge
27 D. Allgemeine Finanzvorschläge - FEHLT seit 1945 (18. Jh.)
28 D. Allgemeine Finanzvorschläge
29 D. Allgemeine Finanzvorschläge
30 D. Allgemeine Finanzvorschläge
31 D. Allgemeine Finanzvorschläge - FEHLT seit 1945 (18. Jh.)
32 D. Allgemeine Finanzvorschläge
33 E. Budget und Rechnungsabschlüsse
34 E. Budget und Rechnungsabschlüsse - FEHLT seit 1945 (18. Jh.)
35 E. Budget und Rechnungsabschlüsse
36 E. Budget und Rechnungsabschlüsse
37 E. Budget und Rechnungsabschlüsse - FEHLT seit 1945 (18. Jh.)
38 E. Budget und Rechnungsabschlüsse
39 E. Budget und Rechnungsabschlüsse
40 E. Budget und Rechnungsabschlüsse
41 E. Budget und Rechnungsabschlüsse - FEHLT seit 1945 (18. Jh.)
42 E. Budget und Rechnungsabschlüsse
43 E. Budget und Rechnungsabschlüsse - FEHLT seit 1945 (18. Jh.)
44 E. Budget und Rechnungsabschlüsse - FEHLT seit 1945 (18. Jh.)
45 E. Budget und Rechnungsabschlüsse - FEHLT seit 1945 (18. Jh.)
46 E. Budget und Rechnungsabschlüsse
47 E. Budget und Rechnungsabschlüsse - FEHLT seit 1945 (18. Jh.)
48 E. Budget und Rechnungsabschlüsse
49 E. Budget und Rechnungsabschlüsse
50 E. Budget und Rechnungsabschlüsse - FEHLT seit 1945 (18. Jh.)
51 E. Budget und Rechnungsabschlüsse - FEHLT seit 1945 (18. Jh.)
52 E. Budget und Rechnungsabschlüsse - FEHLT seit 1945 (18. Jh.)
53 E. Budget und Rechnungsabschlüsse - FEHLT seit 1945 (18. Jh.)
54 E. Budget und Rechnungsabschlüsse
55 E. Budget und Rechnungsabschlüsse
56 E. Budget und Rechnungsabschlüsse - FEHLT seit 1945 (18. Jh.)
57 E. Budget und Rechnungsabschlüsse
58 E. Budget und Rechnungsabschlüsse - FEHLT seit 1945 (18. Jh.)
59 E. Budget und Rechnungsabschlüsse
60 E. Budget und Rechnungsabschlüsse
61 E. Budget und Rechnungsabschlüsse
62 E. Budget und Rechnungsabschlüsse - FEHLT seit 1945 (18. Jh.)
63 E. Budget und Rechnungsabschlüsse - FEHLT seit 1945 (18. Jh.)
64 E. Budget und Rechnungsabschlüsse
65 E. Budget und Rechnungsabschlüsse
66 E. Budget und Rechnungsabschlüsse
67 E. Budget und Rechnungsabschlüsse
68 F. Rechnungswesen
69 F. Rechnungswesen
70 F. Rechnungswesen
71 F. Rechnungswesen - FEHLT seit 1945 (18. Jh.)
72 F. Rechnungswesen - FEHLT seit 1945 (18. Jh.)
73 F. Rechnungswesen
74 F. Rechnungswesen
75 G. Kassawesen
76 G. Kassawesen
77 G. Kassawesen
78 G. Kassawesen - FEHLT seit 1945 (18. Jh.)
79 G. Kassawesen
80 G. Kassawesen
81 H. Öffentlicher Kredit
82 H. Öffentlicher Kredit - FEHLT seit 1945 (18. Jh.)
83 H. Öffentlicher Kredit
84 H. Öffentlicher Kredit
85 H. Öffentlicher Kredit
86 H. Öffentlicher Kredit
87 H. Öffentlicher Kredit
88 H. Öffentlicher Kredit
89 H. Öffentlicher Kredit
90 H. Öffentlicher Kredit - FEHLT seit 1945 (18. Jh.)
91 H. Öffentlicher Kredit - FEHLT seit 1945 (18. Jh.)
92 H. Öffentlicher Kredit - FEHLT seit 1945 (18. Jh.)
93 H. Öffentlicher Kredit - FEHLT seit 1945 (18. Jh.)
94 H. Öffentlicher Kredit
95 H. Öffentlicher Kredit - FEHLT seit 1945 (18. Jh.)
96 H. Öffentlicher Kredit
97 H. Öffentlicher Kredit
98 H. Öffentlicher Kredit - FEHLT seit 1945 (18. Jh.)
Die nächsten 100 Einträge öffnen ... (noch 110 Einträge)
Zum letzten Eintrag ...
Tagebücher (1756 - 1812)
Staatsrat (1761-1848)
Staatskonferenz (1809-1848)
Ministerkonferenzbureau (1858-1865)
Reichsrat (und Verstärkter Reichsrat) (1851-1861)
Jüngerer Staatsrat (1861-1868)
Generaladjutantur/Gendarmeriedepartement (1849-1867)
Studienrevisionshofkommission (1795-1802)
Militärgouvernement Wien (1848-1853)
Hofarchive, Privat- und Familienfonde (12. Jh.-1922)
Urkundenreihen, Siegelabguss- und Typarsammlungen, Staatsverträge Abschriften und Drucke (0816.02.05 - 1918.09.14)
Handschriftensammlungen (0800 (ca.)-)
Länderabteilungen (1123-1850)
Sonderbestände: Nachlässe, Familien- und Herrschaftsarchive (1180-2005)
Reprosammlungen (1970 (ca.)-)
Kriegsarchiv
|