|
Archivplansuche
Österreichisches Staatsarchiv
Allgemeines Verwaltungsarchiv
Inneres (1550 (ca.)-1918)
Justiz (1525 (ca.)-1945)
Unterricht und Kultus (1500 (ca.)-1940 (ca.))
Landwirtschaft (1868-1918)
Handel (1848-1918)
Adelsarchiv (1500 (ca.)-1918 (ca.))
Nachlässe (1800 (ca.)-1945)
Alte Nachlässe (keine Angabe)
Alexy, Ludwig von (14.02.1871-20. 01.1937) (1900 (ca.)-1920 (ca.))
Bach, Alexander Freiherr von (04.01.1813-13.11.1893) (1802 (ca.)-1884 (ca.))
1 Adel, Archivwesen, Auszeichnungen, Beamtenschaft, Behörden, Böhmen, Briefe(A) (1829-1865)
2 Briefe : BA-BOY (1848-1865)
3 Briefe : BR-BZ, Familienbriefe, Eigene Konzepte (1841-1884)
4 Briefe : C-E (1847-1865)
5 Briefe : F-G (1849-1860)
6 Briefe : H-K (1848-1865)
7 Briefe : L-M (1848-1865)
8 Briefe : N-P (1849-1860)
9 Briefe : R (1849-1860)
9.1 Briefe R (1849 (ca.)-1865 (ca.))
9.1.1 Radetzky, Josef, Feldmarschall (1851-1854)
9.1.2 Radossavlievic, Theodor von, Generalkonsul in Belgrad (1854.11.23)
9.1.3 Rahl, Karl, Maler, Todesanzeige (1865.07.09)
9.1.4 Rajacsich, Josef, Patriarch, Karlowitz (1858.08.22)
9.1.5 Ranftl (1850)
9.1.6 Ranolder, Johann, Bischof von Weszprim (1849-1854)
9.1.7 Ransonnet, Carl, Kanzleidirektor der Ministerkonferenz (1849-1859)
9.1.8 Rapeport, Joseph, Krakau (1850.06.30)
9.1.9 Rapp, Comtesse (1865.05.18)
9.1.10 Rasumoffsky, Clementine, Fürstin (1852-1853)
9.1.11 Ratzesberg von, Ludwig, Edler von Wartenburg (1855.01.31)
9.1.12 Raumer, Friedrich Ludwig Georg von, Historiker und Politiker (1857)
9.1.13 Rauscher, Joseph, Kardinal (1849-1862)
9.1.14 Raymond (1853.01.05)
9.1.15 Del Re, Leopold??, Rom (1861-1865)
9.1.16 Rechberg, Johann Bernhard, Gesandther und Minister (1852-1864)
9.1.17 Rechten, Adolf von der, Prag (1850.02.25)
9.1.18 Redarzavich (1849.04.18)
9.1.19 Reden, Friedrich von, Schriftsteller (1851-1855)
9.1.20 Regnard, Josef, Finanzprokuratur Agram (1851-1863)
9.1.21 Reichenbach, Carl Ludwig, Chemiker
9.1.22 Reichenstein von, Franz, Statthaltereirat Grosswardein (1853-1859)
9.1.23 Reineck, Karl Eduard, Berlin (1849.08.02)
9.1.24 Reis, Eduard, Schriftsteller (1850.09.20)
9.1.25 Reisach, Karl, Kardinal (Abschrift) (1864.08.27)
9.1.26 Remelé, Johann Nepomuk, Lehrere der ungarischen Sprache an der Universität Wien (1850-1860)
9.1.27 Renault, Eugène, Direktor der Kaiserlichen Veterinärschule in Alfort (1856.08.16)
9.1.28 Resch, J., Amtsadjunkt (1849-1850)
9.1.29 Resmini, Graziano, Konzeptspraktikant (1849)
9.1.30 Reumert, A (1863.03.22)
9.1.31 Reuter, J., Rat und Kustos am technischen Kabinett (1851.08.24)
9.1.32 Revel, A. de (1851.07.16)
9.1.33 Revoltella, A. Pasquale, Grosshändler und Abgeordneter der Stadt Triest (1850)
9.1.34 Rey, Caroline (1852.06.09)
9.1.35 Reyer, Franz Thaddäus, Legationssekretär im k.k. Ministerium des Äußeren (1852)
9.1.36 Reyer, Freiherr von, Graz (1863)
9.1.37 Dominik, nobile de Rezzonico, Hauptmann (1863-1865)
9.1.38 Rhally, G., Rektor der Universität Athen (1851-1853)
9.1.39 Riedel, Direktor der Irrenanstalt Wien (1851-1859)
9.1.40 Riedesel, Georg, Oberaufseher Tabak- und Stempelgefälle Wien (1849.08.11)
9.1.41 Riedl, Johann Baptist, Handelsmann in Prag (1849-1850)
9.1.42 Rizy, Theobald, Hof- und Gerichtsadvokat in Wien (1849)
9.1.43 Rodes, Monsieur et Madame (s.d. (sine dato))
9.1.44 Rohan, Camille Philippe Joseph Ildesbald de (1849-1853)
9.1.45 Rohonczy, Ignaz von, Administrator der Ödenburger Gesoanschaft (1849.06.05)
9.1.46 Romilli, Bartolomeo, Carlo, Erzbischof von Mailand (1853-1857)
9.1.47 Roner, Alois, Präsident des Oberlandesgericht Triest (1861.05.15)
9.1.48 Ronjoon, Marie Thérèse, Ordensschwester (ordre de St. Bruno) (1859.10.05)
9.1.49 Roreiter, Johann Carl (1848.08.10)
9.1.50 Rosental, Franz Anton, Professor, Venedig (1850.06.08)
9.1.51 Roszner von Roszenek, Carl, Hofrat in der Statthalterei Zara (1853.05.20)
9.1.52 Roso, P. (1864.07.16)
9.1.53 Rospigliosi, Fanny, Fürstin (1863-1865)
9.1.54 Rossi, Jean B., Rom (1864.04.21)
9.1.55 Rossic, Eveline, Baronin
9.1.56 Rothkirch - Panthen, Carl, Kreisvorsteher für den Egerer Kreis (1855-1857)
9.1.57 Rothschild (1853.06.02)
9.1.58 Rousseau, J.B., Zeitungseigentümer (1850)
9.1.59 Ruben, Christian, Direktor der Akademie der Bildenden Künste (1850.08.05)
9.1.60 Ignaz, Rubersdorf, Leutnant, Graz (1850.05.06)
9.1.61 Rubido, Anton, Statthalterei für Croatien und Slawonien (1853.09.25)
9.1.62 Rudnyansky, Joseph, ehemaliger Bischoff zu Neusohl (1850-1857)
9.1.63 Ruff, Joseph, Gubernial Kanzlist in Krakau (1849.08.31)
9.1.64 Rüling, Joseph, Oberst, Kapitäleutnant (1854.02.07)
9.1.65 Rusca, Luigi, conte, Gubernialrat in Mailand (1854.04.16)
9.1.66 Russell, Odo (1860-1864)
9.1.67 Ruziczka, Geschwister, Glückwunschschreiben (1857.02.24)
10 Briefe : SA-SP (1849-1860)
11 Briefe : ST-V (1849-1860)
12 Briefe : W-Z, Namenlose (1849-1860)
13 Dalmatien, Deutschland, Druckschriften (1848 (ca.)-1865 (ca.))
14 Galizien, Geldwesen, Gesellschaften (1848 (ca.)-1865 (ca.))
15 Hofwürden, Juden, Kaiserhaus, Kärnten, Krakau, Krieg (1809-1859)
16 Kroatien, Kunstdenkmäler, Küstenland, Literarisches (1843-1852)
17 Lombardo- Venetien (1849 (ca.)-1853)
18 Mähren, Militärwesen, Ministerien, Münzwesen, Niederösterreich (1849-1853)
19 Personalien zu Alexander von Bach (1843 (ca.)-1855 (ca.))
20 Persönliche Aufzeichnungen, Briefe und Schriften von und an Alexander von Bach, Polen, Politische Berichte (1843-1878)
21 Politische Betrachtungen, Flüchtlinge, Korrespondenz, Verdächtige (1849-1852)
22 Politische Berichte I: Juli bis Dezember 1850 (1850.07-1850.12)
23 Politische Berichte II: Jänner bis Juli 1851 (1851.01-1851.07)
24 Politische Berichte III: August bis November 1851 (1851.08-1851.12)
25 Politische Berichte IV : Dezember 1851 bis Mai 1852 (1851.01-1852.07)
26 Polizei: Wochenbericht, Gendamerie, Postlogendienst, Staatspolizei, Verwaltung (1826 (ca.)-1857 (ca.))
27 Polizei: Wochenbericht 30. November 1851 bis 22. Mai 1852 (1851.11.30-1852.05.22)
28 Pressewesen (1847 (ca.)-1851 (ca.))
29 Rechtswesen: Ehegesetzgebung, Juridische Fakultät Wien, Justizgesetzgebung mit Gerichtsorganisation (1846-1857)
30 Rechtswesen: Justizministeriums-Erlässe, Kanzleien Alexander und Michael Bach, Studienmaterial und Notizen, Strafanstal... (1832 (ca.)-1859 (ca.))
31 Religionswesen: Allgemeines, Deutsch-Katholiken, Evangelische Kirche (1850 (ca.)-1853 (ca.))
32 Religionswesen: Evangelische Kirche in Ungarn, Griechisch-Katholische Kirche, Griechisch-Orthodoxe Kirche, Mechitaristen... (1821 (ca.)-1860 (ca.))
33 Religionswesen, Revolution und revolutionäre Bewegung, Rumänien, Ruthenen, Schlesien, Schweiz, Seewesen, Serbien (1848 (ca.)-1858 (ca.))
34 Siebenbürgen: Briefsammlung des Johann Heinrich Benigni, Edler von Mildenberg, größtenteils konfidentielle Anfragen des... (1811-1848)
35 Siebenbürgen, Königreich beider Sizilien, Slavonien, Slovaken, Soziales, Steiermark, Theaterwesen, Tirol, Toskana, Tries... (1848 (ca.)-1859 (ca.))
36 Ungarn: Beamtenwesen, Budapest, Denschrift, Emigration, Kaiserreise, Kolonisierung, Konfiskation, Kossuth und Szemere, K... (1848-1857)
37 Ungarn: Nationalitätenfrage, Perczel Moritz, Politische Betrachtungen, Politische Berichte, Politische Pläne, Rebellen (... (1848-1859)
38 Ungarn: Rechtswesen, Religionswesen, Revolution 1848-1849, Unterrichtswesen, Verfassung, Verwaltung, Wirtschaftliches (1802 (ca.)-1857 (ca.))
39 Unterrichtswesen, Vereine, Verfassung I: Einheit der Monarchie, Frankreich, Gesetzblätter 1857, Landesverfassung (1841 (ca.)-1857 (ca.))
40 Verfassung II: Vorarbeiten und Unterlagen zur Verfassung vom 4. März 1849; Denkschrift: "Eine Stimme über die Reorganisi... (1849 (ca.))
41 Verkehrswesen, Verwaltung, Wien (1848 (ca.)-1857 (ca.))
42 Wirtschaftliche Angelegenheiten, Wissenschaften (Akademie), Zensur, Zollwesen (1849 (ca.)-1859 (ca.))
Baumgartner, Florian, Dr., Freiherr von (05.12.1861-07.07.1928) (1898 (ca.)-1909 (ca.))
Beck, Max Wladimir, Dr., Freiherr von (06.09.1854-20.01.1943) (keine Angabe)
Bodenstein, Gustav, Dr. (25.06.1883-04.04.1962) (keine Angabe)
Bretschneider, Hans (Johann), Edler von Rechttreu (12.04.1874-22.05.1956) (1879 (ca.)-1927 (ca.))
Davy, Robert, Dr. (1867-22.04.1924) (keine Angabe)
Di Pauly, Josef, Freiherr von (09.03.1844-28.01.1905) (keine Angabe)
Eichler, Herbert (17.01.1903-22.07.1933) (keine Angabe)
Ferstel, Heinrich, Freiherr von (07.07.1828-14.07.1883) (keine Angabe)
Feuchtersleben, Ernst, Freiherr von (29.04.1806-03.09.1849) (keine Angabe)
Fries-Skene, Alfred, Freiherr von (17.06.1870-16.02.1947) (1880 (ca.)-1941 (ca.))
Goldinger, Walter, Dr. (15.03.1910-15.02.1990) (keine Angabe)
Hefel, Ernst Gabriel (25.11.1888 - 1974) (keine Angabe)
Heider, Gustav Adolf, Freiherr von (15.10.1819-15.03.1897) (keine Angabe)
Helfert, Josef Alexander Freiherr von (03.11.1820-16.03.1910) (keine Angabe)
Hermann, Alois, Ritter von (26.06.1823-30.06.1903) (keine Angabe)
Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreich (1853-1956) (keine Angabe)
Hock, Karl, Freiherr von (18.03.1808-02.01.1869) (keine Angabe)
Hye, Anton Ritter von Glunek (26.05.1807-08.12.1894) (1818 (ca.)-1943 (ca.))
Jäckl, Hugo, Dr. (1938 (ca.))
Klunzinger, Paul, Ingenieur (26.05.1828-18.09.1919) (keine Angabe)
Kotz, Wolfgang (1890-1957)
Krauss, Karl, Freiherr von senior (13.09.1789-05.03.1881) und Krauss, Karl, Freiherr von junior (12.12.1834-03.12.1905) (1856 (ca.)-1890 (ca.))
Kriegs-Au, Stephan (22.07.1860-21.12.1930) (keine Angabe)
Löwenthal, Josef, Freiherr von (04.04.1873-10.01.1940) (keine Angabe)
Maurus, Adam (23.04.1902-23.08.1953) (keine Angabe)
Menth, Leopold (22.08.1885-?) (keine Angabe)
Mildner, Arthur (07.09.1884-23.08.1955) und Gabriele (keine Angabe)
Motloch, Theodor, Dr. (24.10.1850-13.09.1907) (keine Angabe)
Mündel, Leonce Dr., Ritter v. Schartenburg (30.05.1862-?) (keine Angabe)
Neisser, Karl Dr., und Otto Dr. (1861-1901)
Petrin, Leodegar, Dr. (22.09.1877-29.09.1965) (keine Angabe)
Pichl, Eduard, Ingenieur (15.09.1872-15.03.1955) (keine Angabe)
Pohl, Ferdinand, Edler v. Schleswald (21.05.1843-05.06.1924) (keine Angabe)
Pozzi, Viktor, Dr., Ritter von (28.03.1831-28.12.1893) (keine Angabe)
Riedl, Richard, Dr. (08.12.1865-09.03.1944) (1868 (ca.)-1943 (ca.))
Seidl, Jakob (1887-1951) (keine Angabe)
Stritzko, Rudolf Dr. (keine Angabe)
Trimmel, Josef Emil (keine Angabe)
Turba, Gustav, Dr. (29.02.1864-04.11.1935) (keine Angabe)
Unger, Gustav, Dr. (keine Angabe)
Veiter, Theodor, Dr. (22.09.1907-?) (keine Angabe)
Wassilko I, Nikolaj, Ritter von (21.03.1868-02.08.1924) (keine Angabe)
Wassilko II, Theophila (28.08.1893-03.06.1973) (keine Angabe)
Winkler, Melitta (keine Angabe)
Zimmermann, Josef Andreas (02.12.1810-19.05.1897) (keine Angabe)
Nachlass Kleinbestand (s.d. (sine dato))
Neue Nachlässe (1800 (ca.)-2000 (ca.))
Familienarchive (1330 (ca.)-1990 (ca.))
Verkehr (1824-1918)
Plan-, Karten- und Fotosammlung (1750 (ca.)-1950 (ca.))
Audio-Visuelle-Sammlung (1918 (ca.)-2005 (ca.))
Archiv der Republik (1918-)
Finanz- und Hofkammerarchiv (1170 - 1918)
Haus-, Hof- und Staatsarchiv
Kriegsarchiv
|